Frank Ahlmann Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendommen Bredegade 13-15 V/Ahlmann Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 197' DKK Bredegade 19 ApS (2022) |
Største underskud: | -391' DKK F. AHLMANN HOLDING APS (2020) |
Største egenkapital: | 2.823' DKK F. AHLMANN HOLDING APS (2019) |
Største gæld: | 19.992' DKK Bredegade 19 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bredegade 19 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendommen Bredegade 13-15 V/Ahlmann Olsen (17 år 11 måneder) |
Seed: 394086829
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved Ejendommen Bredegade 13-15 V/Ahlmann Olsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Torkild Ahlmann Olsen at Frank Ahlmann Olsen stiftede Ejendommen Bredegade 13-15 V/Ahlmann Olsen den dag i juli 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Frank i 17 år 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2018.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F. AHLMANN HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (9)
-
F. AHLMANN HOLDING APS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Bredegade 19 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019 -
Bredegade 19 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.08.2019
Registreringsdato: 15.08.2019
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
15.08.2019 - 19.04.2023
Ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2019 - 02.09.2019
Reel ejer
11.04.2019 - 15.08.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frank Ahlmann Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F. AHLMANN HOLDING APS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.054' DKK. Igennem holdingselskabet F. AHLMANN HOLDING APS har Frank derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frank Ahlmann Olsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Bredegade 19 ApS kunne offentliggøre et overskud på 45' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor F. AHLMANN HOLDING APS kunne offentliggøre et underskud på 391' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17' DKK (F. AHLMANN HOLDING APS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (Bredegade 19 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.054' DKK (F. AHLMANN HOLDING APS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 273' DKK (Bredegade 19 ApS).