Ole Skou
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOU & CO. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 40.009' DKK GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab) (2021) |
Største underskud: | -22.886' DKK K/S KIRKCALDY (2016) |
Største egenkapital: | 92.778' DKK GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab) (2023) |
Største gæld: | 164.243' DKK GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab) (2023) |
Flest årsværk: | 390 årsværk hos GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S KIRKCALDY (21 år 9 måneder) |
Seed: 2134674104
Karrieren som leder begyndte den dag i 1985 hos SKOU & CO. ApS (tidligere ASCENDA INVEST ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Ole Skou i 8 år 7 måneder, inden stoppet den 21. juni 1994.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.463' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
KIRKCALDY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Ole Skou Rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NEWENERGY ApS
Ejerandel: 100% -
OLE SKOU ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S KIRKCALDY
Via KIRKCALDY KOMPLEMENTAR ApS -
SKOU & CO. ApS
Via OLE SKOU ApS -
GTOS ApS
Via OLE SKOU ApS
Direktørposter (4)
-
SKOU & CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2018 -
NEWENERGY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2017 -
GTOS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2014 -
OLE SKOU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2007
Ejendomme (5)
Tidslinje (67)
-
Ole Skou Rådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
REVISORFÆLLESSKABET OVE CARLSEN OG ULRIK BLOCH-SØRENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (Nu: ESMA HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
OS1 Invest IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
10.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.11.2007 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor GTOS ApS landede et overskud på 3.059' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S KIRKCALDY landede et underskud på 22.886' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.362' DKK (GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 818' DKK (OLE SKOU ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.778' DKK (GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.339' DKK (Cope Nordic IVS (Nu: Cope Nordic ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Finn Schiøtt Hansen.