Bo Strandbygaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. okt. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.632' DKK Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro) (2023) |
Største underskud: | -48.471' DKK Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro) (2016) |
Største egenkapital: | 38.294' DKK K/S RETAIL JYLLAND (2022) |
Største gæld: | 13.169.208' DKK Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro) (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS (33 år 10 måneder) |
Seed: 1475768514
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 i TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bo Strandbygaard Jørgensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Bo nu bestreddet i 33 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor praktiserende tandlæger. Her mere end 33 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 1.226' DKK.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL JYLLAND ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
VINDENERGI JÜLICH KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
SOLENERGI ORANIENBAUM KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
A/S Bolig Hjortshøj
Ejerandel: 5-9.99% -
A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
VIBORG, HADERSLEV KOMPLEMENTAR ApS
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
K/S VIBORG, HADERSLEV
Via VIBORG, HADERSLEV KOMPLEMENTAR ApS -
LUCERNEVEJ, RANDERS KOMPLEMENTAR ApS
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
K/S LUCERNEVEJ, RANDERS
Via LUCERNEVEJ, RANDERS KOMPLEMENTAR ApS -
ApS Bolig Sjællandsgade Nørrebro UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
Tandlægecentret I/S
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApSIkke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 25, SILKEBORG ApS
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S Bolig Amaliegade Aarhus C
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S HJØRRING ØST
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S H.P. Hanssens Gade 25 Aabenraa
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S Bolig Bøgildhøjen Silkeborg
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S Bolig Tusindfryd Silkeborg
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
A/S Bolig Mallingparken
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS -
Tandlægefællesskabet Bo Jørgensen og Jonas Hansen I/S
Via TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApSIkke offentliggjort -
K/S RETAIL JYLLAND
Via KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL JYLLAND ApS -
K/S VINDENERGI JÜLICH
Via VINDENERGI JÜLICH KOMPLEMENTAR ApS -
K/S SOLENERGI ORANIENBAUM
Via SOLENERGI ORANIENBAUM KOMPLEMENTAR ApS -
K/S BOLIG ØSTJYLLAND
Via BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (3)
-
TANDLÆGESELSKABET BO JØRGENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.1990 -
VIBORG, HADERSLEV KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2022 -
LUCERNEVEJ, RANDERS KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S VIBORG, HADERSLEV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2022 -
K/S LUCERNEVEJ, RANDERS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2022 -
A/S HJØRRING ØST
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.04.2011
Ejendomme (5)
Tidslinje (61)
-
EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 25, SILKEBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023 -
Sportscar Event Support v/ Bo Strandbygaard Jørgensen (Nu: B J Sportscars v/ Bo Strandbygaard Jørgensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Ejer
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
23.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro) kunne offentliggøre et overskud på 11.632' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S HANDELSVEJ kunne offentliggøre et underskud på 12.596' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.632' DKK (Bolig Rådmandsgade Nørrebro ApS (Nu: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.706' DKK (K/S LUCERNEVEJ, RANDERS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.985' DKK (K/S RETAIL JYLLAND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 61' DKK (BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Steffen Strandbygaard Jørgensen.