Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klaus Staugaard (Stifter) |
Største overskud: | 37.125' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -7.649' DKK KJS HOLDING 2006 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 200.007' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 66.687' DKK KJS HOLDING 2006 ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos STAUDAN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klaus Staugaard (24 år 8 måneder) |
Seed: 1180270198
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 hos Klaus Staugaard i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Klaus nu besiddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klaus Staugaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
STAUDAN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
PiAnja Energy ApS
Via STAUDAN A/S -
Solpark Rens ApS
Via PiAnja Energy ApS -
Solpark Vindtved ApS
Via PiAnja Energy ApS -
Solpark Smedager ApS
Via PiAnja Energy ApS -
Solpark Skrydstrup ApS
Via PiAnja Energy ApS -
Solpark Trespring ApS
Via PiAnja Energy ApS
Direktørposter (2)
-
STAUDAN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2014 -
PiAnja Energy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2024
Ejendomme (8)
Tidslinje (19)
-
PiAnja Energy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
PiAnja Energy ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
PiAnja Energy ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.06.2023 - 26.06.2024
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
19.06.2012 - 22.12.2022
Direktør
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
23.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 30.06.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
18.08.2006 - 19.08.2019
Ejerandel: 100%
Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard er desuden ejer af holdingselskabet PiAnja Energy ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet PiAnja Energy ApS ejes der også andele i Solpark Rens ApS (100%), Solpark Vindtved ApS (100%), Solpark Smedager ApS (100%), Solpark Skrydstrup ApS (100%) samt Solpark Trespring ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor STAUDAN A/S landede et overskud på 476' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KJS HOLDING 2006 ApS landede et underskud på 7.649' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.012' DKK (SLOVAKIAN FARM INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 200.007' DKK (SLOVAKIAN FARM INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 157' DKK (PiAnja Energy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Torben Brand.