Henrik Fredslund-Petursson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ForstCon v/Henrik Fredslund (Ejer) |
Største overskud: | 2.456' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2022-23) |
Største underskud: | -5.568' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2016-17) |
Største egenkapital: | 16.245' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 48.586' DKK SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af ForstCon v/Henrik Fredslund (16 år 2 måneder) |
Seed: 981093880
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 i ForstCon v/Henrik Fredslund (tidligere Hf Production v/Henrik Fredslund) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Henrik Fredslund-Petursson der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 16 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen serviceydelser til skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2016.
Direktørposter (2)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016 -
SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
GREEN PRODUCT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
GREEN PRODUCT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
GREEN PRODUCT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2024
Registreringsdato: 27.05.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - 27.05.2024
Bestyrelsesmedlem
28.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2019 - 30.11.2020
Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - 23.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 30.09.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. kunne fremvise et overskud på 2.437' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SKOVDYRKERFORENINGEN SYD A.M.B.A. kunne fremvise et underskud på 979' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Henning Post.