Michael Hansen-Nord
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 1976 (48 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANSEN-NORD AGRO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.463' DKK DANSK KONSUM GRUPPEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.913' DKK DANSK KONSUM GRUPPEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 28.122' DKK DANSK KONSUM GRUPPEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.848' DKK DANSK KONSUM GRUPPEN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANSK KONSUM GRUPPEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANSEN-NORD AGRO ApS (23 år) |
Seed: 1169797954
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i HANSEN-NORD AGRO ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Michael Hansen-Nord i 23 år, inden stoppet d. 18. marts 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. marts 1999.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK KONSUM GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2022
Tidslinje (7)
-
DANSK KONSUM GRUPPEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2022
Registreringsdato: 05.10.2022 -
MH-N Knowledge (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2021
Registreringsdato: 31.10.2021 -
MH-N Knowledge (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - 31.10.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1976 - 18.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Bente Maiken Hansen-nord.