Carsten Borcher
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landmand Carsten Borcher (Ejer) |
Største overskud: | 9.028' DKK K/S TIMPERLEY (2015) |
Største underskud: | -4.085' DKK K/S TIMPERLEY (2017) |
Største egenkapital: | 17.603' DKK K/S TIMPERLEY (2016) |
Største gæld: | 32.423' DKK K/S TIMPERLEY (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GoGreenEnergy ApS (Nu: Borcher Media ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS TIMPERLEY KOMPLEMENTAR (19 år 5 måneder) |
Seed: 1207025167
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2000 hos Landmand Carsten Borcher i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Carsten Borcher der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 9 år 2 måneder, før stoppet d. 31. august 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS TIMPERLEY KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 5-9.99% -
Borcher Media ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S TIMPERLEY
Via ApS TIMPERLEY KOMPLEMENTAR
Direktørposter (1)
-
Borcher Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020
Tidslinje (8)
-
GoGreenEnergy ApS (Nu: Borcher Media ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021 -
GoGreenEnergy ApS (Nu: Borcher Media ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021 -
GoGreenEnergy ApS (Nu: Borcher Media ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
20.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
10.11.2020 - 28.02.2021
Direktør
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S TIMPERLEY kunne fremvise et overskud på 9.028' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor K/S TIMPERLEY kunne fremvise et underskud på 4.085' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 646' DKK (K/S TIMPERLEY).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.556' DKK (K/S TIMPERLEY).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (ApS TIMPERLEY KOMPLEMENTAR).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Carsten Utke Schiøler.