Bo Tarp Gajhede
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BT Airclean v/Bo Tarp Bonde (Ejer) |
Største overskud: | 41.449' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 123.144' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Største gæld: | 273.904' DKK INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.005 årsværk hos INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CBRE Teknisk Servicepartner A/S (3 år 9 måneder) |
Seed: 78029113
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 ved BT Airclean v/Bo Tarp Bonde i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bo Tarp Gajhede der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Bo i 4 måneder, før stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
CBRE Teknisk Servicepartner A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 03.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
INTEGO A/S (Nu: CBRE Teknisk Servicepartner A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
BT Airclean v/Bo Tarp Bonde (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2000
Registreringsdato: 30.09.2000 -
BT Airclean v/Bo Tarp Bonde (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2000
Registreringsdato: 01.05.2000
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.10.2019 - 13.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jens Frost Mikkelsen.