Johannes Møller Westh
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IR Consult/Johannes Møller (Ejer) |
Største overskud: | 690.913' DKK Auto Akku ApS (2016-17) |
Største underskud: | -65.100' DKK DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S (Nu: Scandinavian Investment Group A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 769.104' DKK Auto Akku ApS (2017-18) |
Største gæld: | 37.118' DKK MP Fonden (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MP Fonden (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af Johannes Møller Westh ApS (23 år) |
Seed: 969826900
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 ved IR Consult/Johannes Møller i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Johannes Møller Westh der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Johannes i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Johannes Møller Westh ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MW Compounders ApS
Via Johannes Møller Westh ApS
Direktørposter (2)
-
MW Compounders ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2024 -
Johannes Møller Westh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2001
Bestyrelsesposter (3)
-
MP Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2020 -
Auto Akku ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2021 -
BORG-FONDEN I
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2020
Tidslinje (26)
-
MW Compounders ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
MW Compounders ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Auto Akku ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021
Blå bog (fortsat)
Johannes har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.09.2001 - Stadig aktiv
Ejer
17.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.01.2020 - 24.06.2020
Direktør
27.01.2020 - 24.06.2020
Direktør
25.06.2020 - 04.04.2024
Reel ejer
25.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
05.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MØLLER GRUPPEN ApS (Nu: Johannes Møller Westh ApS) landede et overskud på 6.478' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S (Nu: Scandinavian Investment Group A/S) landede et underskud på 16.500' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.536' DKK (JUUL VALUE INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.841' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 187.700' DKK (DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S (Nu: Scandinavian Investment Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.487' DKK (MW Compounders ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Søren Ulrik Toft-jensen.