Per Silius Emdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CD Bolig Fyn (Ejer) |
Største overskud: | 883' DKK VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 20.602' DKK VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND (2021) |
Største gæld: | 13.441' DKK VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CD Bolig Fyn (10 år 11 måneder) |
Seed: 755716011
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved CD Bolig Fyn (tidligere Lovrup skov /Per Silius Emdal) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Per Silius Emdal der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Per i 10 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2010.
Repræsentant (1)
-
Loge nr 36 Treuga DEI
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021
Tidslinje (6)
-
Loge nr 36 Treuga DEI
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
VALD. THORSTENSEN OG HUSTRU'S FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Lovrup skov /Per Silius Emdal (Nu: CD Bolig Fyn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Tune Aas Mortensen.