Kenneth Bruun Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NetCafe Nemesis (Ejer) |
Største overskud: | 29.953' DKK SKAKO VIBRATION A/S (2023) |
Største underskud: | -4.031' DKK SKAKO VIBRATION A/S (2017) |
Største egenkapital: | 143.467' DKK SKAKO VIBRATION A/S (2023) |
Største gæld: | 47.247' DKK SKAKO VIBRATION A/S (2021) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos SKAKO VIBRATION A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af S.E.K Holding ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 1085771529
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 i NetCafe Nemesis i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Michael Møller, Martin Sjøstrand, Jesper Nedergaard Pedersen, Peder Clement Pedersen at Kenneth Bruun Henriksen stiftede NetCafe Nemesis den dag i juli 2000. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kenneth i 7 måneder, inden stoppet d. 1. februar 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.E.K Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
S.E.K Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Aim Robotics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Aim Robotics ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020 -
S.E.K Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2018
Registreringsdato: 10.10.2018 -
S.E.K Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2018
Registreringsdato: 10.10.2018
Blå bog (fortsat)
Kenneth har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
10.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2014 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 01.02.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor S.E.K Holding ApS landede et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 29.953' DKK (SKAKO VIBRATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.350' DKK (Aim Robotics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 143.467' DKK (SKAKO VIBRATION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -551' DKK (Aim Robotics ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Mie Haraldsted Hickmott.