Tine Aabye
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Tine Aabye (Ejer) |
Største overskud: | 949' DKK FONDEN BYG ERFA (2020) |
Største underskud: | -438' DKK FONDEN BYG ERFA (2015) |
Største egenkapital: | 3.817' DKK FONDEN BYG ERFA (2023) |
Største gæld: | 2.244' DKK FONDEN BYG ERFA (2020) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FONDEN BYG ERFA (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN BYG ERFA (10 år 2 måneder) |
Seed: 593620831
Karrieren I Danmark startede i 2000 ved Tine Aabye i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tine Aabye der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tine i 10 måneder, før stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2001.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN BYG ERFA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
FONDEN BYG ERFA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
FONDEN BYG ERFA (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
FONDEN BYG ERFA (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2020
Registreringsdato: 01.04.2020
Blå bog (fortsat)
Tine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2010 - 31.03.2020
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tine Aabye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN BYG ERFA der præsenterede et overskud på 949' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN BYG ERFA der præsenterede et underskud på 438' DKK.
Tine har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 2010 til 2020 hos FONDEN BYG ERFA.
En af de forbindelser som går igen i Tine' netværk er Susanne Pouline Svendsen.