Morten Lykkeskov
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKI 2300 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.886' DKK ØENS FACADERENOVERING ApS (Nu: ØENS STILLADSER ApS) (2023) |
Største underskud: | -8' DKK LLK INVEST ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.424' DKK ØENS FACADERENOVERING ApS (Nu: ØENS STILLADSER ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.979' DKK ØENS FACADERENOVERING ApS (Nu: ØENS STILLADSER ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos ØENS FACADERENOVERING ApS (Nu: ØENS STILLADSER ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LLK INVEST ApS (19 år 8 måneder) |
Seed: 1973972193
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved SKI 2300 ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Morten Lykkeskov i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ding-Ding.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LLK INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
LLK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Ding-Ding.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016 -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
LLK INVEST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2005
Registreringsdato: 07.01.2005
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
07.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.09.1998 - 30.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.1998 - 30.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor LLK INVEST ApS landede et overskud på 443' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor LLK INVEST ApS landede et underskud på 8' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Steen Cosmus Thaning.