Ben Behzad Sommer
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Safir v/Behzad Sangargir (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Safir I/S (4 år 8 måneder) |
Seed: 708313899
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2000 hos Safir v/Behzad Sangargir som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ben Behzad Sommer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ben i 5 måneder, inden stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2000.
Tidslinje (4)
-
Safir I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005 -
Safir I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2000
Registreringsdato: 01.10.2000 -
Safir v/Behzad Sangargir (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2000
Registreringsdato: 30.09.2000
Blå bog (fortsat)
Ben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager