Martin Rothe
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARODA v/Martin Rothe (Ejer) |
Største overskud: | 91.657' DKK RCG EUROPE ApS (2016) |
Største underskud: | -58.875' DKK NDP ApS (Nu: Real Estate Management ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 239.736' DKK RCG TVILUM ApS (2015) |
Største gæld: | 41.510' DKK HOILAND HOLDING A/S (Nu: Antoinettesminde Holding A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 100 årsværk hos JH Transport & Logistics A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MO2TION TECHNOLOGY HOLDING ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 2087087395
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 hos MARODA v/Martin Rothe (tidligere MARODA v/Martin Rothe Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Rothe der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Martin i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CALM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Selskabet af 7. juli 2023 ApS
Via CALM ApS -
P Project P/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Selskabet af 7. juli 2023 ApS -
Selskabet af 1. september 2021 ApS
Via CALM ApS
Direktørposter (3)
-
Selskabet af 1. september 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021 -
Selskabet af 7. juli 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2023 -
CALM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
P Project P/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 14.12.2022 -
MO2TION TECHNOLOGY HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2016 -
Antoinettesminde Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2022 -
JH Transport & Logistics A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2017 -
FL Partners P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2019 -
Paz y Bien ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 12.07.2024 -
Savværksgrunden 2022 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2022 -
LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.09.2024 Ny
Ejendomme (4)
Tidslinje (74)
-
LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Paz y Bien ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
MRO-SKF 2024 ApS (Nu: LIVO Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
13.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Rothe er desuden ejer af holdingselskabet Selskabet af 7. juli 2023 ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Selskabet af 7. juli 2023 ApS ejes der også andele i P Project P/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Rothe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Martin Rothe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HOILAND HOLDING A/S (Nu: Antoinettesminde Holding A/S) der præsenterede et overskud på 8.002' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos NDP ApS (Nu: Real Estate Management ApS) der præsenterede et underskud på 58.875' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2016 til i dag hos MO2TION TECHNOLOGY HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.368' DKK (Paz y Bien ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.414' DKK (HOILAND HOLDING A/S (Nu: Antoinettesminde Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.978' DKK (HOILAND HOLDING A/S (Nu: Antoinettesminde Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.462' DKK (NDP ApS (Nu: Real Estate Management ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Katie Alling.