Jens Peter Skovsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Skipper Klement v/Jens Peter Skovsgaard (Ejer) |
Største overskud: | 2.552' DKK TOLNE SKOV ApS (2019) |
Største underskud: | -514' DKK TOLNE SKOV ApS (2017) |
Største egenkapital: | 17.348' DKK TOLNE SKOV ApS (2023) |
Største gæld: | 4.873' DKK TOLNE SKOV ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TOLNE SKOV ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TOLNE SKOV ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 1803235948
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2000 ved Skipper Klement v/Jens Peter Skovsgaard med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Peter Skovsgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jens i 4 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Bestyrelsesposter (1)
-
TOLNE SKOV ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 01.07.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
TOLNE SKOV ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
TOLNE SKOV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016 -
Skipper Klement v/Jens Peter Skovsgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.05.2003 - 30.06.2016
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.2000 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Peter Skovsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved TOLNE SKOV ApS der præsenterede et overskud på 2.552' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved TOLNE SKOV ApS der præsenterede et underskud på 514' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2003 til 2016 hos TOLNE SKOV ApS.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jens Christian Kringelholt.