Niels Kjær Tvedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Harridslevgård (Ejer) |
Største overskud: | 10.910' DKK RUM AGRO A/S (2017) |
Største underskud: | -855' DKK TVEDEGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.807' DKK TVEDEGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 14.332' DKK RUM AGRO A/S (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TVEDEGAARD HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Harridslevgård (24 år 2 måneder) |
Seed: 196279624
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 i Harridslevgård (tidligere Tvedegaard Ø-Consult v/Niels Tvedegaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Kjær Tvedegaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 24 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor landbrugskonsulenter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Harridslevgård
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TVEDEGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TVEDEGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2007
Repræsentant (1)
-
TJÆRBY-VESTRUP PUMPE-OG DIGELAG
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.03.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HAUGE KORN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.04.2021
Ejendomme (8)
Tidslinje (11)
-
TJÆRBY-VESTRUP PUMPE-OG DIGELAG
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
HAUGE KORN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
HAUGE KORN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
03.05.2018 - 20.04.2022
Reel ejer
26.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.07.2020 - 21.04.2021
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Kjær Tvedegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TVEDEGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.490' DKK. Gennem holdingselskabet TVEDEGAARD HOLDING ApS har Niels derfor også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Niels Kjær Tvedegaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor RUM AGRO A/S kunne fremvise et overskud på 10.910' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TVEDEGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 855' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 536' DKK (TVEDEGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.490' DKK (TVEDEGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 816' DKK (HAUGE KORN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Thomas Agerholm Vahl.