Jens Gadensgaard Hermann
Erhvervsaktiv siden: | 16. jul. 2003 (21 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HERMANN IT HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 42.901' DKK HERMANN IT HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -1.275' DKK SPI - SYDFRANKRIG VII K/S (2014) |
Største egenkapital: | 65.025' DKK HERMANN IT HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 17.736' DKK SCANRATE FINANCIAL SYSTEMS A/S (Nu: VITEC SCANRATE A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos SCANRATE FINANCIAL SYSTEMS A/S (Nu: VITEC SCANRATE A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af HERMANN IT HOLDING ApS (21 år 2 måneder) |
Seed: 1968445831
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 i HERMANN IT HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Gadensgaard Hermann og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Jens nu bestreddet i 21 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 15.058' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HERMANN IT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG VII ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JH Invest
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPI - SYDFRANKRIG VII K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG VII ApS
Direktørposter (2)
-
HERMANN IT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2003 -
VITEC SCANRATE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (10)
-
VITEC SCANRATE FINANCIAL SYSTEMS A/S (Nu: VITEC SCANRATE A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022 -
SCANRATE FINANCIAL SYSTEMS A/S (Nu: VITEC SCANRATE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2022
Registreringsdato: 07.09.2022 -
SPI - SYDFRANKRIG VII K/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
12.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
16.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.08.2003 - 07.09.2022
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 07.09.2022
Direktør
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28%
Jens Gadensgaard Hermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HERMANN IT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 65.025' DKK. Igennem holdingselskabet HERMANN IT HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Jens Gadensgaard Hermann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HERMANN IT HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 42.901' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SPI - SYDFRANKRIG VII K/S kunne offentliggøre et underskud på 44' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.507' DKK (SCANRATE FINANCIAL SYSTEMS A/S (Nu: VITEC SCANRATE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.025' DKK (HERMANN IT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 80' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG VII ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Carsten Ejsing Lund.