Per Norup Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Handest Øst Vindmøllelaug I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SPAREKASSEN HOBRO (29 år 1 måned) |
Seed: 1772477942
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i Handest Øst Vindmøllelaug I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jan Skærup Nielsen, Bjarne Stoustrup Christiansen, Villy Schougaard Kjeldsen at Per Norup Olesen stiftede Handest Øst Vindmøllelaug I/S den dag i juli 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Per i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2009.
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
JUTLANDER BANK A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020 -
JUTLANDER BANK A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018 -
JUTLANDER BANK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2014 - 20.03.2018
Bestyrelsesmedlem
21.03.2018 - 23.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2007 - 03.01.2014
Bestyrelsesmedlem
22.09.2024 - 15.08.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 1 måned fra 2024 til 1995 hos SPAREKASSEN HOBRO.