Morten Mark Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANIKA SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.965' DKK M.MARK HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -6.672' DKK UNIGGARDIN ApS (Nu: UNIGGARDIN A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 23.702' DKK April Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 8.170' DKK UNIGGARDIN ApS (Nu: UNIGGARDIN A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos UNIGGARDIN ApS (Nu: UNIGGARDIN A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Larsen2016 ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 854932584
Erhvervskarrieren startede i 1993 i SANIKA SERVICE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Mark Larsen i 6 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 20. oktober 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor boligtekstilforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
April Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Maaho ApS
Via April Holding ApS -
Ladybox ApS UNDER KONKURS
Via April Holding ApS -
NORDDOCK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via April Holding ApS -
Eadu ApS
Via April Holding ApS -
Bohemian Vikings ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via April Holding ApS -
Strømstik ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Bohemian Vikings ApS
Direktørposter (2)
-
Maaho ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2017 -
April Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Eadu ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
Strømstik ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Bohemian Vikings ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
NORDDOCK ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via April Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
04.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.05.2023 - 22.08.2024
Reel ejer
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.05.2023 - 22.08.2024
Reel ejer
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.10.2020 - 31.07.2023
Reel ejer
08.10.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.07.2023 - 21.08.2024
Ejerandel: 66,67%
Morten Mark Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn April Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.841' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Bohemian Vikings ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Morten Mark Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor M.MARK HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 22.965' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor April Holding ApS kunne fremvise et underskud på 5.719' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.719' DKK (April Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.841' DKK (April Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.533' DKK (UNIGGARDIN ApS (Nu: UNIGGARDIN A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Camilla Paulsen.