Peter Roed-Sørensen
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 31. JANUAR 1971 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.890' DKK ØSTERBRO BOLIGEJENDOMME ApS (2022) |
Største underskud: | -4.568' DKK EJENDOMSSELSKABET VIBE ALLÉ 4 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 733.551' DKK K.W. Bruun Ejendomme ApS (Nu: K.W. Bruun Ejendomme A/S) (2023) |
Største gæld: | 257.854' DKK K.W. Bruun Ejendomme ApS (Nu: K.W. Bruun Ejendomme A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos K.W. Bruun Ejendomme ApS (Nu: K.W. Bruun Ejendomme A/S) (2023) |
Seed: 1746783097
Det begyndte for mange år siden hos EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 31. JANUAR 1971 (tidligere E. ROED-SØRENSEN HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Roed-Sørensen i 33 år 8 måneder, inden stoppet den 31. august 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. november 1995.
Direktørposter (8)
-
EJENDOMSSELSKABET VIBE ALLÉ 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022 -
Ejendomsselskabet Caroline Amalie Vej 108 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2022 -
MØLLEGADE/GULDBERGSGADE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021 -
ØSTERBRO EJENDOMME HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021 -
K.W. Bruun Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2022 -
MØLLEGADE 25 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021 -
ØSTERBRO BOLIGEJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2021 -
Ejendomsselskabet Rungstedvej 73 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2022
Tidslinje (56)
-
Jernbane Alle 77 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
Ejendomsselskabet Landskronagade 11 ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
Ejendomsselskabet Caroline Amalie Vej 108 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ØSTERBRO BOLIGEJENDOMME ApS landede et overskud på 24.890' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MØLLEGADE/GULDBERGSGADE HOLDING ApS landede et underskud på 933' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.946' DKK (K.W. Bruun Ejendomme ApS (Nu: K.W. Bruun Ejendomme A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 379' DKK (EJENDOMSSELSKABET VIBE ALLÉ 4 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 733.551' DKK (K.W. Bruun Ejendomme ApS (Nu: K.W. Bruun Ejendomme A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.195' DKK (MØLLEGADE 25 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jan Svane Mathiesen.