Nikolaj Danneskjold Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Rasmussen Limited v/Jeanette - Nikolaj Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1' DKK Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS (2021-22) |
Største underskud: | -6.801' DKK Original Tender ApS (2023) |
Største egenkapital: | 41' DKK Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 22.250' DKK Original Tender ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Original Tender ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS (4 år) |
Seed: 624144760
Det begyndte den dag i 2000 hos Rasmussen Limited v/Jeanette - Nikolaj Rasmussen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jeanette Rasmussen at Nikolaj Danneskjold Rasmussen stiftede Rasmussen Limited v/Jeanette - Nikolaj Rasmussen den dag i august 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Nikolaj i 1 måned, inden stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Sn trading.eu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Sn trading.eu (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Original Tender ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
Original Tender ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2023
Registreringsdato: 10.04.2023
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2023 - 14.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.07.2007 - 13.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.07.2007 - 21.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Nikolaj Danneskjold Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Gennem sit holdingselskab Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS har Nikolaj dermed også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nikolaj Danneskjold Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS landede et overskud på 1' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Nikolaj Danneskjold Rasmussen Holding ApS landede et underskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Christopher Sebastian Højgaard Jensen.