Helle Eva Wedelholm
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Helle Wedelholm (Stifter) |
Største overskud: | 14.187' DKK K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (2016) |
Største underskud: | -1.678' DKK K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (2018) |
Største egenkapital: | 70.679' DKK K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (2017) |
Største gæld: | 199.082' DKK K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Helle Wedelholm (24 år 5 måneder) |
Seed: 1612688870
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos Helle Wedelholm som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Helle Eva Wedelholm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Stifter og Ejer havde Helle i 24 år 5 måneder, inden stoppet den 20. september 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMANI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET CARL GUSTAVSGADE ApS
Via AMANI ApS -
K/S GL. JERNBANEVEJ POSTBOKS 9062
Via KOMPLEMENTARSELSKABET CARL GUSTAVSGADE ApS -
K/S CARL GUSTAVSGADE
Via KOMPLEMENTARSELSKABET CARL GUSTAVSGADE ApS -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG
Via AMANI ApS -
K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG -
Immo SPV1 ApS
Via AMANI ApS
Direktørposter (1)
-
AMANI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2010
Tidslinje (7)
-
K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
AMANI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2010
Registreringsdato: 29.11.2010
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2010 - Stadig aktiv
Direktør
29.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2009 - 10.06.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
19.05.2009 - 26.05.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN fremviste et overskud på 14.187' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN fremviste et underskud på 1.678' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Michael Kaa Andersen.