Kasper Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Skovbygaard (Stifter) |
Største overskud: | 2.219' DKK Skovbygaard A/S (2021) |
Største underskud: | -1.051' DKK Skovbygaard A/S (2023) |
Største egenkapital: | 12.147' DKK K-Nielsen Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 39.501' DKK Skovbygaard A/S (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Skovbygaard A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skovbygaard (24 år 1 måned) |
Seed: 1345084872
Erhvervskarrieren startede i 2000 hos Skovbygaard (tidligere K N Maskinservice v/Kasper Nielsen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Kasper Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Kasper nu bestreddet i 24 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skovbygaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K-Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Skovbygaard A/S
Via K-Nielsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Skovbygaard A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2018 -
K-Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Skovbygaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Skovbygaard A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
K-Nielsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
K-Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.02.2018 - 14.09.2020
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 15.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Skovbygaard A/S kunne fremvise et overskud på 2.219' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Skovbygaard A/S kunne fremvise et underskud på 1.051' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.051' DKK (Skovbygaard A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.453' DKK (K-Nielsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.682' DKK (Skovbygaard A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Peter Damsgaard Møller.