Mads Plambeck
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Murermester Mads Plambech (Ejer) |
Største overskud: | 18.383' DKK Søborg Hovedgade 56 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -5.776' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 77.759' DKK PLAMBECK HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 118.035' DKK Søborg Hovedgade 56 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FLISE BENT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Murermester Mads Plambech (17 år 9 måneder) |
Seed: 1332073410
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i Murermester Mads Plambech som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mads Plambeck der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mads i 17 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor murere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Præstegården Ledøje Bygade 23 A-B ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
MRWM Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
FLISE BENT A/S
Via MRWM Holding ApS -
Flise Bent Totalentreprise ApS
Via FLISE BENT A/S -
Maigaard & Molbech Executives ApS
Via MRWM Holding ApS -
MME MidCo ApS
Via Maigaard & Molbech Executives ApS -
Clean Holding V ApS
Via MME MidCo ApS -
Clean Holding III ApS
Via Clean Holding V ApS -
Clean Holding II ApS
Via Clean Holding III ApS -
Clean Holding I ApS
Via Clean Holding II ApS -
POLYMA ApS
Via Clean Holding I ApS -
NANOSTONE ApS
Via Clean Holding I ApS -
GørDetSelvFliserens ApS
Via NANOSTONE ApS -
Diroto ApS
Via NANOSTONE ApS -
Easy-Green ApS
Via NANOSTONE ApS -
Nanostone Tagrenderens ApS
Via NANOSTONE ApS -
Clean Holding Alge-Stop ApS
Via Clean Holding II ApS -
ALGE-STOP ApS
Via Clean Holding Alge-Stop ApS -
ALGE-STOP DES ApS
Via Clean Holding Alge-Stop ApS -
Alge-Expressen ApS
Via Clean Holding Alge-Stop ApS -
AlgeKvit Danmark ApS
Via Clean Holding Alge-Stop ApS -
Sydsjællands Bolig Invest ApS
Via MRWM Holding ApS
Direktørposter (3)
-
FLISE BENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2024 -
MRWM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2016 -
Sydsjællands Bolig Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
FLISE BENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2024 -
PLAMBECK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2008 -
Præstegården Ledøje Bygade 23 A-B ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2017 -
MRWM Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2016 -
Flise Bent Totalentreprise ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
FLISE BENT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
FLISE BENT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
FLISE BENT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Ejer
02.01.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Plambeck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i PLAMBECK HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 9.211' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i PLAMBECK HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 5.776' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 9 måneder fra 2008 til i dag hos PLAMBECK HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.091' DKK (Søborg Hovedgade 56 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.776' DKK (PLAMBECK HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.449' DKK (PLAMBECK HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -164' DKK (Sydsjællands Bolig Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Bertel David Maigaard.