Mette Borum
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Told og Snaps v/Mette Borum Arnsel (Ejer) |
Største overskud: | 701' DKK TOLD & SNAPS ApS (2022) |
Største underskud: | -863' DKK TOLD & SNAPS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.131' DKK Mette Borum Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.749' DKK TOLD & SNAPS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos TOLD & SNAPS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af TOLD & SNAPS ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1728997675
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 i Told og Snaps v/Mette Borum Arnsel i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mette Borum der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mette i 7 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. september 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mette Borum Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TOLD & SNAPS ApS
Via Mette Borum Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mette Borum Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TOLD & SNAPS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Mette Borum Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Mette Borum Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
24.06.2008 - Stadig aktiv
Ejer
21.01.2014 - 02.10.2023
Reel ejer
21.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.09.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Borum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mette Borum Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.131' DKK. Gennem sit holdingselskab Mette Borum Holding ApS har Mette dermed også andele i TOLD & SNAPS ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mette Borum, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TOLD & SNAPS ApS landede et overskud på 701' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TOLD & SNAPS ApS landede et underskud på 863' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 448' DKK (TOLD & SNAPS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.131' DKK (Mette Borum Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.111' DKK (TOLD & SNAPS ApS).