Suzanne Bettina Danneskiold Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PUBLIC LIAISON PARTNERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 950' DKK KOMTESSE ELISABETH DANNESKIOLD-SAMSØES FAMILIE- OG FUNKTIONÆRLEGAT (2021) |
Største underskud: | -506' DKK KOMTESSE ELISABETH DANNESKIOLD-SAMSØES FAMILIE- OG FUNKTIONÆRLEGAT (2022) |
Største egenkapital: | 5.794' DKK KOMTESSE ELISABETH DANNESKIOLD-SAMSØES FAMILIE- OG FUNKTIONÆRLEGAT (2021) |
Største gæld: | 993' DKK ApS KBUS 17 NR. 6625 (Nu: LASSEN-PRODUCTIONS ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SBDLK HOLDING ApS (22 år 8 måneder) |
Seed: 862502762
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1986 ved PUBLIC LIAISON PARTNERS A/S (tidligere A/S PSE NR. 1905) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Suzanne Bettina Danneskiold Lassen i 2 år 9 måneder, før stoppet den 13. februar 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. november 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LASSEN-PRODUCTIONS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LASSEN-PRODUCTIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2008
Tidslinje (18)
-
SCSK 5177 ApS (Nu: SBDLK HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
SBDLK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
WikiEduco ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020
Blå bog (fortsat)
Suzanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.08.2008 - Stadig aktiv
Direktør
30.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.03.2000 - 28.11.2022
Direktør
05.07.2000 - 28.11.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2017 - 17.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2019 - 30.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SCSK 5177 ApS (Nu: SBDLK HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 810' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ApS KBUS 17 NR. 6625 (Nu: LASSEN-PRODUCTIONS ApS) kunne fremvise et underskud på 206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 475' DKK (KOMTESSE ELISABETH DANNESKIOLD-SAMSØES FAMILIE- OG FUNKTIONÆRLEGAT).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 24' DKK (ApS KBUS 17 NR. 6625 (Nu: LASSEN-PRODUCTIONS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.321' DKK (KOMTESSE ELISABETH DANNESKIOLD-SAMSØES FAMILIE- OG FUNKTIONÆRLEGAT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -954' DKK (ApS KBUS 17 NR. 6625 (Nu: LASSEN-PRODUCTIONS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Suzanne' netværk er Peter Alexander Foss.