Thomas Samsø Bloch
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMSØ & HOMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af LokalAdvokaterne - Center for Konstruktiv konfliktløsning I/S (11 år) |
Seed: 1584648917
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 hos SAMSØ & HOMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB (tidligere ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND ADVOKATANPARTSSELSKAB) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Thomas Samsø Bloch i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 4. november 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advokat Thomas Samsø Bloch
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
LokalAdvokaterne - Center for Konstruktiv konfliktløsning I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
SAMSØ & HOMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2014
Registreringsdato: 14.05.2014 -
ADVOKATHUSET NORDSJÆLLAND ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: SAMSØ & HOMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB)
Fratrådt som direktørDato: 04.11.2013
Registreringsdato: 04.11.2013 -
SAMSØ & HOMANN ADVOKATANPARTSSELSKAB (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2013
Registreringsdato: 04.11.2013
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Reel ejer
23.11.2017 - 16.01.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
21.04.2008 - 04.11.2013
Bestyrelsesmedlem
04.11.2013 - 14.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Trygve Skovgaard Nielsen.