Katinka Pernille Aller
Karrieren startede hos: | ALLER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 165.813' DKK CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -136.616' DKK CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.074.146' DKK CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 1.103.478' DKK CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 2.056 årsværk hos CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) (2019-20) |
Seed: 954152716
Det hele startede for nu meget længe siden i ALLER A/S (tidligere CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Katinka Pernille Aller nu bestreddet i 94 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 44.716' DKK.
Direktørposter (1)
-
ALLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.1930
Bestyrelsesposter (12)
-
ALLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.1930 -
ALIVE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2017 -
BILLETKONTORET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2021 -
Aller Leisure A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2017 -
NILLES REJSER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2017 -
GISLEV REJSER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2018 -
NYHAVN REJSER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2017 -
Kulturrejser A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2017 -
STJERNEGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2018 -
BKT HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.2021 -
ALIVE.DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2023 -
Aller Media Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (65)
-
ALLER TRYK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
ALLER PRESS A/S (Nu: ALLER MEDIA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
Aller Media Nordic A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024
Blå bog (fortsat)
Katinka har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 94 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Katinka Pernille Aller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) der præsenterede et overskud på 165.813' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S) der præsenterede et underskud på 136.616' DKK.
Katinka har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 94 år 7 måneder fra 1930 til i dag hos ALLER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.887' DKK (BILLETKONTORET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 58.250' DKK (ALLERFONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.461.767' DKK (CARL ALLERS ETABLISSEMENT. AKTIESELSKAB (Nu: ALLER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 644' DKK (Kulturrejser A/S).
En af de forbindelser som går igen i Katinka' netværk er Erik Aller.