Tuncay Yilmaz
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Netcenter I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FÆLLESLEGATET FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE I ROSKILDE (5 år) |
Seed: 967286464
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved Netcenter I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Ilhan Firat, Yalcin Sekeroglu, Özcan Sekeroglu at Tuncay Yilmaz stiftede Netcenter I/S den dag i november 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Tuncay i 2 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen databehandling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yilmaz Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Yilmaz Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
DIYANET BEGRAVELSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2010
Registreringsdato: 10.03.2010 -
DIYANET BEGRAVELSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2009
Registreringsdato: 10.11.2009
Blå bog (fortsat)
Tuncay har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.11.2009 - 10.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 31.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Tuncay' netværk er Gitte Kronbak Nielsen.