Sture Rygaard
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hallstein & Rygaard v/Christina Hallstein og Sture Rygaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Interessentskabet Amerika Plads 37 (15 år 2 måneder) |
Seed: 1442389712
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 hos Hallstein & Rygaard v/Christina Hallstein og Sture Rygaard i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christina Bjørnbak Hallstein at Sture Rygaard stiftede Hallstein & Rygaard v/Christina Hallstein og Sture Rygaard den dag i oktober 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Sture i 6 måneder, før stoppet d. 30. april 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIO Infrastructure Feeder Fund V VSO K/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NIO IFF V VSO ApS
Via NIO Infrastructure Feeder Fund V VSO K/S
Tidslinje (5)
-
NIO Infrastructure Feeder Fund V VSO K/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
Advokatfirma Plesner Svane Grønborg (Nu: Interessentskabet Amerika Plads 37) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
Advokatfirma Plesner Svane Grønborg (Nu: Interessentskabet Amerika Plads 37) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Sture har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.01.2007 - 30.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.10.2000 - 30.04.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager