Saeed Homod Abbas
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nuna Slik v/Saeed Homod Al-Kenan i (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nuna Slik v/Saeed Homod Al-Kenan i (10 år 5 måneder) |
Seed: 485476147
Karrieren i erhvervslivet startede i 2014 ved Nuna Slik v/Saeed Homod Al-Kenan i (tidligere Al-Noor Slik) i rollen som Ejer. Saeed Homod Abbas erhvervede virksomheden Nuna Slik v/Saeed Homod Al-Kenan i d. 1. april 2014. Saeed har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer har Saeed nu bestreddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nuna Slik v/Saeed Homod Al-Kenan i
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Nuna Slik ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2017
Registreringsdato: 10.12.2017 -
Banin Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2017
Registreringsdato: 09.12.2017 -
Banin Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2016
Registreringsdato: 02.08.2016
Blå bog (fortsat)
Saeed har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.08.2016 - 10.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.08.2016 - 09.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab