Morten Buje Grundsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | New Mind I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.778' DKK GODAFSKED ApS (2022) |
Største underskud: | -721' DKK MBG INVESTMENT ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.733' DKK MBG INVESTMENT ApS (2021) |
Største gæld: | 4.478' DKK GODAFSKED ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GODAFSKED ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBG INVESTMENT ApS (16 år 4 måneder) |
Seed: 2024801679
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 hos New Mind I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Allan Christian Peter Christiansen at Morten Buje Grundsøe stiftede New Mind I/S den dag i november 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 1 år, før stoppet d. 13. november 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. november 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBG INVESTMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Prefab Byg ApS
Via MBG INVESTMENT ApS -
Herning, Åvænget Komplementar ApS
Via MBG INVESTMENT ApS -
K/S Herning, Åvænget
Via Herning, Åvænget Komplementar ApS -
MG Capital ApS
Via MBG INVESTMENT ApS
Direktørposter (3)
-
Prefab Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2021 -
MBG INVESTMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2008 -
MG Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
MG Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Prefab Byg ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
Prefab Byg ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.09.2021 - 15.09.2021
Direktør og Reel ejer
15.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
10.10.2016 - 10.10.2016
Reel ejer
10.10.2016 - 10.10.2016
Direktør og Reel ejer
01.11.2016 - 16.04.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
12.12.2011 - 16.04.2021
Ejerandel: 50%
Morten Buje Grundsøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBG INVESTMENT ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.219' DKK. Igennem holdingselskabet MBG INVESTMENT ApS har Morten derfor også ejerandele i Prefab Byg ApS (33.34-49.99%), Herning, Åvænget Komplementar ApS (10-14.99%), K/S Herning, Åvænget (10-14.99%) samt MG Capital ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Buje Grundsøe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MBG INVESTMENT ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.231' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MBG INVESTMENT ApS kunne offentliggøre et underskud på 721' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.598' DKK (GODAFSKED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.219' DKK (MBG INVESTMENT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -39' DKK (Prefab Byg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Esben Wesenberg Kjær.