Mette Toxværd Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | Entreprenørgården v/Mette Toksværd Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 38.863' DKK LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S (2014) |
Største underskud: | -20.296' DKK LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S (2016) |
Største egenkapital: | 38.536' DKK LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S (2014) |
Største gæld: | 35.918' DKK LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S (2014) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Toxholm Holding ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1792241374
Det begyndte for alvor dengang i 2000 ved Entreprenørgården v/Mette Toksværd Larsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mette Toxværd Larsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mette i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Toxholm Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Holms. Aps
Via Toxholm Holding ApS -
Toxholm Ejendomme ApS
Via Toxholm Holding ApS -
Wheel Balance ApS
Via Toxholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Toxholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2024 -
Toxholm Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2023
Tidslinje (14)
-
Toxholm Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Toxholm Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
MTL 2008 HOLDING ApS (Nu: Toxholm Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.06.2008 - 07.05.2024
Ejer
25.06.2008 - Stadig aktiv
Direktør
14.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.10.2007 - 05.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Toxværd Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Toxholm Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 19.429' DKK. Igennem sit holdingselskab Toxholm Holding ApS har Mette dermed også ejerandele i Holms. Aps (50-66.65%), Toxholm Ejendomme ApS (100%) og Wheel Balance ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mette Toxværd Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Toxholm Holding ApS fremviste et overskud på 24.050' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Toxholm Holding ApS fremviste et underskud på 4.120' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.302' DKK (KAFFEMESTEREN ApS (Nu: Holms. Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.190' DKK (LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.429' DKK (Toxholm Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.052' DKK (KAFFEMESTEREN ApS (Nu: Holms. Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Søren Henrik Holm Larsen.