Torben Mads Stentoft Klint
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Det Lille Apotek (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af 3 F Transport Logistik & Byg (2 år 11 måneder) |
Seed: 436183718
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved Det Lille Apotek som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Heidi Hansen at Torben Mads Stentoft Klint stiftede Det Lille Apotek den dag i november 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Torben i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 28. juli 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen værtshuse, bodegaer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juli 2002.
Tidslinje (2)
-
Det Lille Apotek (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.07.2002
Registreringsdato: 28.07.2002 -
Det Lille Apotek (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.11.2000
Registreringsdato: 16.11.2000
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - 10.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
16.11.2000 - 28.07.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Morten Mogensen.