Nicolai Hannesbo Pedersen
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 2000 - 24. nov. 2020 |
Karrieren startede hos: | Lærkenfeldtgård v/Nicolai Hannesbo Pedersen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lærkenfeldtgård v/Nicolai Hannesbo Pedersen (19 år 11 måneder) |
Seed: 2090649531
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Nicolai Hannesbo Pedersen. Første gang Nicolai var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2000 i Lærkenfeldtgård v/Nicolai Hannesbo Pedersen (tidligere Krogårdens Angus Nicolai Hannesbro Pedersen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Nicolai Hannesbo Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Nicolai i 19 år 11 måneder, inden stoppet d. 24. november 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor serviceydelser i forbindelse med husdyravl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. november 2020.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Krogårdens Angus Nicolai Hannesbro Pedersen (Nu: Lærkenfeldtgård v/Nicolai Hannesbo Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020 -
Krogårdens Angus Nicolai Hannesbro Pedersen (Nu: Lærkenfeldtgård v/Nicolai Hannesbo Pedersen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2000
Registreringsdato: 01.12.2000
Blå bog (fortsat)
Nicolai har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 22 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - 06.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - 24.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager