Bjarne Vendelbo Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bjarne Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 137.137' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2016-17) |
Største underskud: | -556' DKK RKB Bioinvest A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.201.856' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Største gæld: | 1.244.362' DKK VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Flest årsværk: | 222 årsværk hos VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjarne Andersen (23 år 9 måneder) |
Seed: 2019354879
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 hos Bjarne Andersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjarne Vendelbo Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Bjarne nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjarne Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
RKB Bioinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2023 -
VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2014
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
RKB Bioinvest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
HØJMARK UDVIKLINGSSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2019
Registreringsdato: 07.10.2019 -
HØJMARK UDVIKLINGSSELSKAB ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2017
Registreringsdato: 24.05.2017
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2017 - 07.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Vendelbo Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 137.137' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos RKB Bioinvest A/S der præsenterede et underskud på 556' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2014 til i dag hos VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Steen Bitsch.