Karin Tølbøl Grøn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | West-Ship v/Karin Tølbøl Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 614' DKK HANSTHOLM LOSSESELSKAB AF 1993 ApS (2022) |
Største underskud: | -475' DKK HANSTHOLM INVESTGROUP ApS (2022) |
Største egenkapital: | 614' DKK HANSTHOLM LOSSESELSKAB AF 1993 ApS (2022) |
Største gæld: | 2.827' DKK HANSTHOLM INVESTGROUP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HANSTHOLM INVESTGROUP ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 438878923
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 hos West-Ship v/Karin Tølbøl Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Karin Tølbøl Grøn der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karin i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
West Ship I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Thorkil Grøn's Samlecentral I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
HANSTHOLM INVESTGROUP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
HANSTHOLM INVESTGROUP ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
Grøn Samlecentral I/S (Nu: Thorkil Grøn's Samlecentral I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010
Blå bog (fortsat)
Karin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.11.2005 - 01.09.2023
Bestyrelsesmedlem
15.12.2008 - 17.04.2024
Ejer
28.01.2009 - 01.09.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
18.09.2012 - 24.09.2019
Ejerandel: 30% -
Stifter og Reel ejer
01.01.2010 - 01.01.2019
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
01.01.2008 - 01.01.2019
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HANSTHOLM INVESTGROUP ApS kunne fremvise et overskud på 457' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HANSTHOLM INVESTGROUP ApS kunne fremvise et underskud på 475' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Karin' netværk er Peter Grøn.