Peter Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Revisor Peter Holbech Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 967' DKK REALVISION ApS (2016-17) |
Største underskud: | -2.799' DKK REALVISION HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 3.176' DKK REALVISION HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 3.011' DKK REALVISION ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos REALVISION ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af REALVISION HOLDING ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 471443845
Det startede i 2000 i Revisor Peter Holbech Andersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 9 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REALVISION HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
REALVISION ApS
Via REALVISION HOLDING ApS -
Holbech Andersen Invest ApS
Via REALVISION HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
REALVISION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2021 -
REALVISION HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2010 -
Holbech Andersen Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2022
Tidslinje (12)
-
HVILSAGER VVS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
HVILSAGER VVS ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
Holbech Andersen Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via REALVISION HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2023 - 21.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2010 - 17.09.2021
Reel ejer
07.11.2017 - 16.09.2021
Direktør og Reel ejer
17.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
19.01.2010 - 16.09.2021
Direktør og Reel ejer
19.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
17.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn REALVISION HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.509' DKK. Gennem holdingselskabet REALVISION HOLDING ApS har Peter derfor også andele i REALVISION ApS (100%) & Holbech Andersen Invest ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor REALVISION ApS kunne fremvise et overskud på 770' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor REALVISION HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 2.799' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Frederik Holbech Andersen.