Carsten Horn
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Horn Company v/Carsten Horn (Ejer) |
Største overskud: | 532' DKK K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2) (2018) |
Største underskud: | -425' DKK Sky-Horn IVS (Nu: Sky-Horn ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 6.320' DKK K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2) (2014) |
Største gæld: | 5.929' DKK K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 (12 år 9 måneder) |
Seed: 1284670825
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 ved Horn Company v/Carsten Horn med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Carsten Horn der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 5 måneder, før stoppet den 30. april 2001.
Virksomheden opererede indenfor materialister. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 10-14.99% -
VALLHORN ApS
Ejerandel: 100% -
Sky-Horn ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2
Via OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (2)
-
VALLHORN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2018 -
Sky-Horn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Tidslinje (16)
-
VALLHORN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
BSCBYG ApS (Nu: VALLHORN ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Forest Economics Denmark IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2022
Registreringsdato: 04.04.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejer
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
24.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
18.01.2018 - 30.11.2023
Direktør
18.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.08.2023 - 30.11.2023
Ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2016 - 04.04.2022
Ejer
01.03.2021 - 04.04.2022
Ejerandel: 100%
Carsten Horn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VALLHORN ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -21' DKK. Igennem holdingselskabet VALLHORN ApS har Carsten derfor også ejerandele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Carsten Horn, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2) kunne offentliggøre et overskud på 532' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Sky-Horn IVS (Nu: Sky-Horn ApS) kunne offentliggøre et underskud på 425' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9' DKK (OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (Nu: OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.756' DKK (K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 (Nu: K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -623' DKK (Sky-Horn IVS (Nu: Sky-Horn ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jan Munkholm.