Rebecca Vang Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vang Jessen Marketing v/Rebecca Vang Jessen (Ejer) |
Største overskud: | 2.157' DKK THE COFFEE COLLECTIVE A/S (2018-19) |
Største underskud: | -10.084' DKK Politikens Udviklingsselskab A/S (2020) |
Største egenkapital: | 5.517' DKK THE COFFEE COLLECTIVE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 17.950' DKK THE COFFEE COLLECTIVE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 83 årsværk hos THE COFFEE COLLECTIVE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Politikens Udviklingsselskab A/S (5 år 1 måned) |
Seed: 676904716
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos Vang Jessen Marketing v/Rebecca Vang Jessen (tidligere Vang Jessen Marketing v/ Rebecca Vang Jessen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rebecca Vang Jessen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Rebecca i 3 år 9 måneder, inden stoppet den 31. august 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2004.
Direktørposter (1)
-
THE COFFEE COLLECTIVE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
THE COFFEE COLLECTIVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Politikens Udviklingsselskab A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
THE COFFEE COLLECTIVE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
THE COFFEE COLLECTIVE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024
Blå bog (fortsat)
Rebecca har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
04.07.2019 - 30.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 31.08.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Politikens Udviklingsselskab A/S fremviste et underskud på 10.084' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rebecca' netværk er Torben Saxholt.