Jakob Anker Heegaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | JAKOB ANKER HEEGAARD ApS (Ejer) |
Største overskud: | 26.701' DKK FURESØEN HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -10.336' DKK FURESØEN HOLDING A/S (2016) |
Største egenkapital: | 216.747' DKK FURESØEN HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 66.310' DKK N D INVEST A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos BALDERSBRØNDE BRYGGERI A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAKOB ANKER HEEGAARD ApS (28 år) |
Seed: 1925246517
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1996 hos JAKOB ANKER HEEGAARD ApS som Ejer, Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev stiftet af Jakob Anker Heegaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Jakob nu besiddet i 28 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen computerprogrammering. Her mere end 28 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FURESØEN HOLDING A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 25-33.33% -
JAKOB ANKER HEEGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
NH 2001 A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via FURESØEN HOLDING A/S -
NDH 2011 A/S
Via FURESØEN HOLDING A/S -
N D INVEST A/S
Via NDH 2011 A/S -
SKANSEN A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via FURESØEN HOLDING A/S -
Koncenton Vanløse Allé & Englandsvej P/S
Via SKANSEN A/S -
Ejendomsselskabet Englandsvej 45 ApS
Via Koncenton Vanløse Allé & Englandsvej P/S -
Komplementarselskabet Vanløse Alle 92 ApS
Via Koncenton Vanløse Allé & Englandsvej P/S -
Vanløse Alle 92 P/S
Via Komplementarselskabet Vanløse Alle 92 ApS -
BALDERSBUEN ApS
Via FURESØEN HOLDING A/S -
Scan Estates Florida ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via FURESØEN HOLDING A/S -
FDK Holding ApS
Via FURESØEN HOLDING A/S -
able Aps
Via FDK Holding ApS -
Odds and Ends ApS
Via FURESØEN HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
JAKOB ANKER HEEGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.1996
Bestyrelsesposter (3)
-
N D INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2024 Ny -
NDH 2011 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2024 Ny -
JAKOB ANKER HEEGAARD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.07.2004
Tidslinje (22)
-
NDH 2011 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
N D INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
RESTAURATIONSSELSKABET NØRREBRO BRYGHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejer
26.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via FURESØEN HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejer
11.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NDH 2011 A/S -
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2019 - 01.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2019 - 03.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FURESØEN HOLDING A/S fremviste et overskud på 26.701' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FURESØEN HOLDING A/S fremviste et underskud på 10.336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.701' DKK (FURESØEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.924' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET NØRREBRO BRYGHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 199.718' DKK (FURESØEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -16.422' DKK (RESTAURATIONSSELSKABET NØRREBRO BRYGHUS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Frederik Poul Johannes Anker Heegaard.