Lars Ewald
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lars Ewald VIP (Ejer) |
Største overskud: | 8.844' DKK KG HOLDING Kolding A/S (2021-22) |
Største underskud: | -8.575' DKK MUNKEBO KRO ApS (Nu: S & P SERVICE ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 40.121' DKK KG HOLDING Kolding A/S (2022-23) |
Største gæld: | 52.070' DKK K.G. EJENDOMME A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos SLOTSSØBADETS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Ewald VIP (23 år 9 måneder) |
Seed: 1088516539
Erhvervskarrieren startede i 2001 ved Lars Ewald VIP (tidligere Blue Chili v/Lars Ewald) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Ewald og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lars Ewald VIP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LE GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Blue Chili ApS
Via LE GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Blue Chili ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2009 -
LE GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2013
Bestyrelsesposter (6)
-
KG HOLDING Kolding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2020 -
SLOTSSØBADETS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2022 -
K.G. EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2020 -
Blue Chili ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2009 -
Lak- & KarrosseriKæden Danmark S.M.B.A
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2013 -
KG CAMPING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
SLOTSSØBADETS FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
SLOTSSØBADETS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
KG HOLDING Kolding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
28.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Ewald er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LE GROUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 566' DKK. Gennem holdingselskabet LE GROUP HOLDING ApS har Lars derfor også andele i Blue Chili ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Ewald, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Ewald har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved KG HOLDING Kolding A/S der præsenterede et overskud på 8.844' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SLOTSSØBADETS FOND der præsenterede et underskud på 2.963' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 3 måneder fra 2009 til i dag hos Blue Chili ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.081' DKK (KG HOLDING Kolding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.963' DKK (SLOTSSØBADETS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 40.121' DKK (KG HOLDING Kolding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 259' DKK (ATLEVEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anette Gravgaard.