Søren Meyer
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Strongship v/ Søren Meyer (Ejer) |
Største overskud: | 1.655' DKK COOL4SEA ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.933' DKK COOL4SEA ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.526' DKK COOL4SEA ApS (2018-19) |
Største gæld: | 3.926' DKK COOL4SEA ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VEJSTRUP MASKINSTATION ApS (Nu: Entreprenørfirmaet Vejstrup Maskinstation A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDIC MARINE INSPECTIONS ApS (23 år 7 måneder) |
Seed: 497116205
Karrieren I Danmark startede i 2000 hos Strongship v/ Søren Meyer (tidligere Nordic Marine Consult v/ Søren Meyer) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Meyer der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Søren i 12 år, før stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SM HOLDING SVENDBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORDIC MARINE INSPECTIONS ApS
Via SM HOLDING SVENDBORG ApS -
NORDIC MARINE CONSULT A/S
Via SM HOLDING SVENDBORG ApS
Direktørposter (3)
-
SM HOLDING SVENDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2012 -
NORDIC MARINE INSPECTIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2001 -
NORDIC MARINE CONSULT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
Entreprenørfirmaet Vejstrup Maskinstation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2013 -
NORDIC MARINE CONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
COOL4SEA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019 -
Vejstrup Machine Control ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
Vejstrup Machine Control ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2015
Registreringsdato: 18.11.2015
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
31.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.02.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Meyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SM HOLDING SVENDBORG ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.233' DKK. Gennem holdingselskabet SM HOLDING SVENDBORG ApS har Søren derfor også andele i NORDIC MARINE INSPECTIONS ApS (100%) samt NORDIC MARINE CONSULT A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Meyer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor NORDIC MARINE CONSULT A/S kunne fremvise et overskud på 557' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor NORDIC MARINE CONSULT A/S kunne fremvise et underskud på 224' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørgen Schiøttz-christensen.