Karen Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nr. Åstrup Erhvervsmøllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 21.909' DKK WIND ENERGY HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -6.017' DKK WIND ENERGY HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 37.997' DKK WIND ENERGY HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 4.239' DKK WIND ENERGY HOLDING ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WIND ENERGY HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WIND ENERGY HOLDING ApS (18 år 4 måneder) |
Seed: 643592972
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Nr. Åstrup Erhvervsmøllelaug I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne INKADAN ApS, Varly Kristensen, Inger Rolighed, Jens Leth, Peer Thomsen at Karen Poulsen stiftede Nr. Åstrup Erhvervsmøllelaug I/S den dag i november 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Karen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 2. december 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WIND ENERGY HOLDING II ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WIND ENERGY HOLDING ApS
Via WIND ENERGY HOLDING II ApS -
VM BIOENERGI ApS
Via WIND ENERGY HOLDING ApS -
MORSØ VIND I/S
Via WIND ENERGY HOLDING II ApSIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (2)
-
WIND ENERGY HOLDING II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2013 -
WIND ENERGY HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.05.2006
Tidslinje (11)
-
MORSØ VIND I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2016
Registreringsdato: 29.04.2016 -
MORSØ VIND I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
Nr. Åstrup II Møllelaug I/S v/ Jørgen og Karen Poulsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Karen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2006 - Stadig aktiv
Ejer
22.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via WIND ENERGY HOLDING II ApS -
Ejer
01.01.2016 - 29.04.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2001 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 01.07.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Karen Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WIND ENERGY HOLDING II ApS (ejer lige nu 25%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.808' DKK. Gennem sit holdingselskab WIND ENERGY HOLDING II ApS har Karen dermed også andele i WIND ENERGY HOLDING ApS (50-66.65%) og MORSØ VIND I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Karen Poulsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor WIND ENERGY HOLDING II ApS landede et overskud på 12.190' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor WIND ENERGY HOLDING II ApS landede et underskud på 4.564' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.132' DKK (WIND ENERGY HOLDING II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.678' DKK (WIND ENERGY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.808' DKK (WIND ENERGY HOLDING II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Jørgen Bendsen Poulsen.