Henrik Nicolajsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HN Ejendomme v/Henrik Nicolajsen (Stifter) |
Største overskud: | 39.972' DKK HN GROUP A/S (2013-14) |
Største underskud: | -965' DKK HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 105.559' DKK HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 66.353' DKK HN GROUP A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos HN GROUP A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af HN Ejendomme v/Henrik Nicolajsen (23 år 9 måneder) |
Seed: 1560366190
Karrieren som leder startede i 2001 ved HN Ejendomme v/Henrik Nicolajsen (tidligere HN Plast v/Henrik Nicolajsen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Nicolajsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Henrik nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HN Ejendomme v/Henrik Nicolajsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HN GROUP A/S
Via HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
HN GROUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2024
Tidslinje (24)
-
HN GROUP A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
HN GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
HN SØHOLMGÅRD ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.11.2008 - 19.02.2024
Reel ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.06.2011 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
01.09.2011 - 26.09.2018
Direktør
01.09.2011 - 04.10.2021
Bestyrelsesmedlem
04.10.2021 - 31.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.04.2015 - 18.11.2019
Reel ejer
04.09.2015 - 16.06.2020
Bestyrelsesmedlem
18.11.2019 - 16.06.2020
Ejerandel: 100%
Henrik Nicolajsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 103.846' DKK. Gennem holdingselskabet HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS har Henrik derfor også andele i HN GROUP A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Nicolajsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HN GROUP A/S kunne fremvise et overskud på 39.972' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 965' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Henrik Fomsgaard-knudsen.