Morten Storm Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mosegård v/Morten Storm Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 65.628' DKK MOSEGAARDEN HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -17.788' DKK MOSEGAARDEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 127.418' DKK MOSEGAARDEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 87.349' DKK SIGNATURGRUPPEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SIGNATURGRUPPEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOSEGAARDEN HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1172634232
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 i Mosegård v/Morten Storm Petersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Storm Petersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. september 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOSEGAARDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
S8 EJENDOMME ApS
Via MOSEGAARDEN HOLDING ApS -
RTP Investors I ApS
Via MOSEGAARDEN HOLDING ApS -
RNA Investors I ApS
Via MOSEGAARDEN HOLDING ApS -
id2 A/S
Via MOSEGAARDEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
id2 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023 -
MOSEGAARDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.09.2006 -
S8 EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
id2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
SHIPINVEST5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
SHIPINVEST5 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
id2 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8,33% -
Reel ejer
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,66% -
Direktør
12.03.2024 - 12.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.09.2006 - 31.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Storm Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOSEGAARDEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 119.617' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne RTP Investors I ApS (16,66%) & RNA Investors I ApS (8,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Storm Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MOSEGAARDEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 65.628' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MOSEGAARDEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 17.788' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 56.618' DKK (SIGNATURGRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (RTP Investors I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119.617' DKK (MOSEGAARDEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 595' DKK (RTP Investors I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Peter Pyndt Jørgensen.