Jesper Philipp
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | eXapio v/Jesper Philipp (Ejer) |
Største overskud: | 64.035.925' DKK CDRATOR A/S (2022-23) |
Største underskud: | -8.178' DKK EXAPIO ApS (2022) |
Største egenkapital: | 75.212.052' DKK CDRATOR A/S (2022-23) |
Største gæld: | 38.606.798' DKK CDRATOR A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 136 årsværk hos CDRATOR A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af EXAPIO ApS (22 år 7 måneder) |
Seed: 406703132
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2001 i eXapio v/Jesper Philipp (tidligere J.P. Management v/ Jesper Philipp) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Philipp der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jesper i 1 år, inden stoppet d. 20. februar 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EXAPIO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BioGroup A/S
Via EXAPIO ApS
Direktørposter (2)
-
BioGroup A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017 -
EXAPIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
BioGroup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Jubar ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
Jubar ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018 -
Jubar ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2018
Registreringsdato: 27.06.2018
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.10.2016 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2019 - 27.01.2020
Reel ejer
28.01.2020 - 14.02.2020
Reel ejer
15.02.2020 - 29.03.2020
Reel ejer
30.03.2020 - 14.06.2021
Reel ejer
15.06.2021 - 17.07.2022
Reel ejer
18.07.2022 - 29.08.2022
Reel ejer
30.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.05.2016 - 30.11.2018
Bestyrelsesmedlem
27.06.2018 - 30.11.2018
Ejerandel: 30% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
11.08.2003 - 09.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.01.2014 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor EXAPIO ApS fremviste et overskud på 23.911' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EXAPIO ApS fremviste et underskud på 8.178' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 64.035.925' DKK (CDRATOR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.878' DKK (HERO SUPPLY A/S (Nu: BioGroup A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 75.212.052' DKK (CDRATOR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.132' DKK (HERO SUPPLY A/S (Nu: BioGroup A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Roulund.