Peter Arne Garly
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURATIONSSELSKABET PETER GARLY ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Montage og det modsatte ApS (2022) |
Største gæld: | 0' DKK Montage og det modsatte ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af RESTAURATIONSSELSKABET PETER GARLY ApS (13 år) |
Seed: 461685832
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1987 hos RESTAURATIONSSELSKABET PETER GARLY ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1205) som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Arne Garly i 5 år 4 måneder, inden stoppet den 23. maj 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. januar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Modsat Montage ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Montage og det modsatte ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Modsat Montage ApS
Tidslinje (17)
-
Montage og det modsatte ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Modsat Montage ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Montage og det modsatte ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.01.2022 - 21.08.2024
Reel ejer
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
16.01.2022 - 16.08.2023
Ejer
16.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.2010 - 14.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2000 - 17.05.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1987 - 03.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Arne Garly er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Modsat Montage ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Modsat Montage ApS har Peter dermed også ejerandele i Montage og det modsatte ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Arne Garly, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.