Kaare Vagner Jensen
Karrieren startede hos: | ABB A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.906.000' DKK ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S (Nu: ISS WORLD SERVICES A/S) (2016) |
Største underskud: | -278.000' DKK Det Østasiatiske Kompagni A/S (2014) |
Største egenkapital: | 16.040.000' DKK ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S (Nu: ISS WORLD SERVICES A/S) (2020) |
Største gæld: | 1.095.378' DKK I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S) (2023-24) |
Seed: 518532115
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved ABB A/S (tidligere ASEA DANMARK A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Kaare Vagner Jensen i 79 år 10 måneder, før fratrædelsen den 16. juni 1993.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 75.433' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STRANDØRE INVEST A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Den Røde Tråd I ApS
Via STRANDØRE INVEST A/S -
Projektselskabet Røde Tråd 1 ApS
Via Den Røde Tråd I ApS
Repræsentant (1)
-
HØRSHOLM MARINESTUE
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.10.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
STRANDØRE INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.1999 -
Den Røde Tråd I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (198)
-
HØRSHOLM MARINESTUE
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
The Adventurers´ Club of Denmark
Fratrådt som repræsentantDato: 04.05.2023
Registreringsdato: 04.05.2023 -
The Adventurers´ Club of Denmark
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.11.2022
Registreringsdato: 13.11.2022
Blå bog (fortsat)
Kaare har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 111 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via STRANDØRE INVEST A/S -
Repræsentant
13.11.2022 - 04.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.1999 - 07.04.2017
Ejer
17.09.2013 - 02.06.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2016 - 05.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaare Vagner Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved MOLS-LINIEN A/S (Nu: Molslinjen A/S) der præsenterede et overskud på 121.047' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved FABRICIUS & CO A/S (Nu: ERRIA A/S) der præsenterede et underskud på 9.763' DKK.
Kaare har i alt siddet i bestyrelsen hos 88 forskellige selskaber (heraf 33 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 82 år 8 måneder fra 1913 til 1996 hos ABB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 103.455' DKK (SKYGATE INTERNATIONAL A/S (Nu: MOMONDO A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 36.344' DKK (I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 356.203' DKK (VICH 5652 A/S (Nu: GRAM EQUIPMENT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -304.147' DKK (I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kaare' netværk er Lis Jensen.